Informazioni su Theodor Nagel Basel GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Theodor Nagel Basel GmbH
- Theodor Nagel Basel GmbH con sede a Basel è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». Theodor Nagel Basel GmbH è attiva.
- Theodor Nagel Basel GmbH è stata costituita nel 11.05.1994.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 29.11.2021.
- L'IDI della azienda è CHE-102.225.527.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: AV Associates GmbH, Bucher & Strauss Versicherungen Aktiengesellschaft, EyeRAD SWISS Medical GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.05.1994
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.4.000.259-1
IDI/IVA
CHE-102.225.527
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Einkauf und Verkauf sowie Verarbeitung von Holz, insbesondere von überseeischem Rundholz, und Abschluss aller damit zusammenhängenden Handelsgeschäfte. Die Gesellschaft kann Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern sowie Lizenzen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Brunner Revisions GmbH | Basel | 01.10.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- HPI Holding GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Theodor Nagel Basel GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005344554, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Theodor Nagel Basel GmbH, in Basel, CHE-102.225.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulm, Stephan, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock, Markus, von Sarmenstorf, in Binningen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4111453, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Theodor Nagel Basel GmbH, in Basel, CHE-102.225.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, Publ. 1025635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hundt, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Jongny, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulm, Stephan, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1025635, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Theodor Nagel Basel GmbH, in Basel, CH-270.4.000.259-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 7, Publ. 4672382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dieter, von Basel und Oberkulm, in Flüh SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krauth, Marina, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Knecht, Nikolai, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hundt, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Jongny, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.