Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Schweizerische Treuhandgesellschaft AG, Zweigniederlassung Zürich
Färberstrasse 6
8008 Zürich
Informazioni su Tempora Verwaltungs AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.08.1972
Cancellazione dal registro delle imprese
10.11.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.926.243-0
IDI/IVA
CHE-102.611.155
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermögensverwaltungen jeglicher Art und Beteiligungen an anderen Unternehmen auf eigene Rechnung sowie auf Rechnung und im Interesse Dritter, jedoch in eigenem Namen; kann Rechte erwerben, ausüben und veräussern sowie in eigenem Namen und auf eigene Rechnung oder auf Rechnung und im Interesse Dritter Verbindlichkeiten eingehen. Die Tätigkeit erstreckt sich auch auf das Ausland.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 29.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tempora Verwaltungs AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tempora Verwaltungs AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5888068, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tempora Verwaltungs AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.926.243-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 28, Publ. 5629998). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 05.07.2010 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5629998, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tempora Verwaltungs AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.926.243-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 28, Publ. 5318268).
Domizil neu:
c/o Schweizerische Treuhandgesellschaft AG, Zweigniederlassung Zürich , Färberstrasse 6, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cudré-Mauroux, Alfred, von Autigny, in Basel, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kidangathuparambil, Lipin Paul, indischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5318268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tempora Verwaltungs AG, in Zürich, CH-020.3.926.243-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 64, Publ. 5115426).
Firma neu:
Tempora Verwaltungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.10.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Dr. Theodor Lang, Lange Gasse 15, 4002 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Doris, von Mosnang, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelb, André Fritz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akeret, Philipp, von Winterthur, in Muntelier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cudré-Mauroux, Alfred, von Autigny, in Basel, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Dr. Theodor, von Binningen, in Binningen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].