Informazioni su Telimag AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Telimag AG
- Telimag AG ha sede a Meilen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Telimag AG fondata il 25.02.2019 è composta da 5 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 16.11.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-199.412.091.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Alain Pierre Chervet,
Peter Fridolin Jenny-Herter,
Dr. Roland Schmid
i più recenti aventi diritto di firma
Alain Pierre Chervet,
Peter Fridolin Jenny-Herter,
Manuela Isler,
Roland Gallati,
Dr. Roland Schmid
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.02.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meilen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.047.024-2
IDI/IVA
CHE-199.412.091
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung von und den Handel mit Liegenschaften sowie Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation aller Art inklusive Beratung, Unterstützung, Planung, Beschaffung, Erstellung, Installation und Betrieb im Inland. Die Gesellschaft kann sich im Inland an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Schnell Treuhand AG | Stäfa | 28.02.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Telimag AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005605266, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Telimag AG, in Meilen, CHE-199.412.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2021, Publ. 1005330535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krämer, Felix, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Peter Fridolin, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chervet, Alain, von Mont-Vully, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005330535, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Telimag AG, in Meilen, CHE-199.412.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2019, Publ. 1004576589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bamert, Martin, von Tuggen, in Gossau (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallati, Roland, von Glarus Nord, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isler, Manuela, von Wädenswil, in Galgenen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004576589, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Telimag AG, in Meilen, CHE-199.412.091, Schulhausstrasse 18, 8706 Meilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.02.2019.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Energie und Wasser Meilen AG, in Meilen (CHE-102.141.965). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 30.11.2018 Aktiven von CHF 8'094'893.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 5'000 Aktien zu CHF 200.00.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung von und den Handel mit Liegenschaften sowie Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation aller Art inklusive Beratung, Unterstützung, Planung, Beschaffung, Erstellung, Installation und Betrieb im Inland. Die Gesellschaft kann sich im Inland an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 200.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Krämer, Felix, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Peter Fridolin, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Roland, von Niederwil (AG), in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bamert, Martin, von Tuggen, in Gossau (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallati, Roland, von Glarus Nord, in Stäfa, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnell Treuhand AG (CHE-108.473.325), in Stäfa, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.