Informazioni su Téléval Publicité SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Téléval Publicité SA
- Téléval Publicité SA opera nel settore «Esercizio di una editoria (analogo/digitale)» ed è attualmente attiva. La sede è a Sion.
- Téléval Publicité SA è stata costituita nel 04.03.1960.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 29.05.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-103.959.891.
- elitment SA, ESH Médias Editions SA, Fondation d'Aide aux Artistes Valaisans Collection Le Nouvelliste sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Philippe Hersant,
Jean-Christophe Georges Albert Faré,
Jessica Voide,
David Genolet,
Sébastien Patrick Charles Hersant
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.03.1960
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.001.951-7
IDI/IVA
CHE-103.959.891
CHE-116.274.957 IVA
Ramo economico
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Rédaction, édition et diffusion de journaux, de périodiques et autres imprimés; exploitation, commerce et développement de tous procédés et techniques d'expression, de communication et de publicités audiovisuelles; commerce de produits électroniques et informatiques; commerce de publicité, achat et vente de tout espace et période publicitaire dans les médias, y compris les médiats électroniques; la société peut acquérir des participations dans toutes les entreprises suisses et à l'étranger, ou créer des entreprises semblables ou similaires et se charger de toutes les opérations et de toutes les fonctions qui sont de nature à développer son but.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Sion | <2004 | 04.07.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Téléval SA
- Téléval S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Téléval Publicité SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006043063, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Téléval Publicité SA, à Sion, CHE-103.959.891, société anonyme (No. FOSC 141 du 23.07.2021, Publ. 1005257052).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lathion, Jacques, de Nendaz, à Vétroz, président, avec signature collective à deux;
Estival, Stéphane, ressortissant français, à Ornex (FR), administrateur-délégué, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hersant, Philippe, ressortissant français, à Presinge, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Hersant, Sébastien, ressortissant français, à Genolier, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Divonne-les-Bains (FR)];
Faré, Jean-Christophe Georges Albert, ressortissant français, à Thoiry (FR), directeur, avec signature collective à deux;
Voide, Jessica, de Chalais, à Fully, directrice, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005257052, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Téléval Publicité SA, à Sion, CHE-103.959.891, société anonyme (No. FOSC 122 du 26.06.2020, Publ. 1004922065).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Meizoz, Eric, de Riddes, à Sion, directeur général, avec signature collective à deux avec un administrateur.
Inscription ou modification de personne(s):
Genolet, David, de Hérémence, à Sion, directeur général, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004922065, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Téléval Publicité SA, à Sion, CHE-103.959.891, société anonyme (No. FOSC 188 du 28.09.2018, Publ. 1004465385).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jean, Sandra, de Ayent, à Châtel-Saint-Denis, directrice, avec signature collective à deux avec un administrateur;
Fragnière, Vincent, de Nendaz, à Veysonnaz, avec signature collective à deux avec un administrateur.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.