Informazioni su TECOTEL Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu TECOTEL Sàrl
- TECOTEL Sàrl è una Società a garanzia limitata con sede a Ecublens VD. TECOTEL Sàrl appartiene al settore «Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 31.03.2014.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 04.12.2018. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda TECOTEL Sàrl è iscritta con l’IDI CHE-333.586.614.
- Oltre all’azienda TECOTEL Sàrl sono iscritte 19 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: AA Elec-contrôles Sàrl, Buvette de la Patinoire - De Benedictis, Culture Mod Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.03.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ecublens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.148.631-0
IDI/IVA
CHE-333.586.614
Ramo economico
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le société a pour but: la prestation de services pour l'entretien de machines diverses notamment dans l'exploitation de cuisines industrielles pour des établissements publics, tels que cafés et restaurants (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TECOTEL Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004512183, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
TECOTEL Sàrl, à Lausanne, CHE-333.586.614 (FOSC du 07.04.2015, p. 0/2081487). Statuts modifiés le 13 novembre 2018. Siège transféré à Ecublens (VD).
Nouvelle adresse:
Chemin du Croset 9, 1024 Ecublens VD. Seiler René, lequel n'est plus associé, cède ses 100 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Lopes Justino Vitor, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 2081487, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
TECOTEL Sàrl, à Lausanne, CHE-333.586.614 (FOSC du 03.04.2014, p. 0/1432709). L'associé Seiler René n'est plus gérant;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: 1432709, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
TECOTEL Sàrl, à Lausanne, avenue Alexandre-Vinet 25, 1004 Lausanne, CHE-333.586.614. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
19 mars 2014.
But:
la société a pour but: la prestation de services pour l'entretien de machines diverses notamment dans l'exploitation de cuisines industrielles pour des établissements publics, tels que cafés et restaurants (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Seiler René, de Grafschaft, président, et Lopes Justino Vitor, du Portugal, tous deux à Echichens, chacun avec 100 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 19 mars 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.