Indirizzo
c/o Eliane Rühle
Zentrumstrasse 1
5525 Fischbach-Göslikon
Informazioni su TeachBeyond Switzerland
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu TeachBeyond Switzerland
- TeachBeyond Switzerland opera nel settore «Esercizio delle scuole primarie» ed è attualmente attiva. La sede è a Fischbach-Göslikon.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 19.04.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-115.642.633.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.04.2010
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Fischbach-Göslikon
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.001.385-6
IDI/IVA
CHE-115.642.633
Ramo economico
Esercizio delle scuole primarie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck des Vereins ist die Vermittlung und Förderung transformativer Bildung auf der Grundlage des christlichen Glaubens. Der Verein unterstützt die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Erwachsenen ungeachtet von Geschlecht, Herkunft und Religion und leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zum Wohl der Gesellschaft. Der Verein kann Privatschulen in der Schweiz betreiben, er kann Schulgründungsprojekte im Ausland und die Ausbildung sowie den Dienst von Lehrpersonen an bereits bestehenden Schulen im In- und Ausland unterstützen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und ist nicht gewinnorientiert.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- TeachBeyond Schweiz
- TeachBeyond
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TeachBeyond Switzerland
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006013525, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TeachBeyond Switzerland, in Fischbach-Göslikon, CHE-115.642.633, Verein (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005760322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regez, Peter Frederic, von Därstetten, in Efringen-Kirchen (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Joel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Riehen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Janz, Robert, kanadischer Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005760322, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TeachBeyond Switzerland, in Fischbach-Göslikon, CHE-115.642.633, Verein (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005232213).
Statutenänderung:
03.04.2020. 14.12.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regez, Peter Frederic, von Därstetten, in Efringen-Kirchen (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Regez, Peter, in Kandern (DE)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005232213, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TeachBeyond Switzerland, in Fischbach-Göslikon, CHE-115.642.633, Verein (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Del Rio, Diana, amerikanische Staatsangehörige, in Grenzach-Wyhlen (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weaver, Jessica, amerikanische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.