Informazioni su TB King SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu TB King SA
- TB King SA ha sede a Lausanne ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 13.12.2023.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-271.122.801.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Filipe Manuel Nunes,
Mathieu Bernard Louis Fouchard,
Ardita Braimi,
Yann Michel André Ockocki,
Laura Bron
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.12.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.081.012-0
IDI/IVA
CHE-271.122.801
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toutes activités dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Berney Associés Audit SA | Genève | 24.01.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CORE Fiduciaire Revicor SA | Fribourg | 27.05.2013 | 23.01.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TB King SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005909075, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
TB King SA, à Lausanne, CHE-271.122.801 (FOSC du 29.09.2023, p. 0/1005849134). La procuration de Guash Emilie et Schickel Michel est éteinte.
Numero di pubblicazione: HR02-1005849134, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
TB King SA, à Lausanne, CHE-271.122.801 (FOSC du 24.05.2022, p. 0/1005481169). La signature de Gasmi Mélanie Claudia et Mong Emilio Christiano est radiée. La procuration de Correia Matos Mendes Marlene est éteinte. Fouchard Mathieu, dont la procuration est éteinte, engage désormais la société par sa signature individuelle. Procuration collective à deux est conférée à Guash Emilie, de France, à Annemasse (France), Nunes Filipe, de France, à Nantua (France), et Schickel Michel, de France, à Annemasse (France).
Numero di pubblicazione: HR02-1005481169, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
TB King SA, à Lausanne, CHE-271.122.801 (FOSC du 07.08.2020, p. 0/1004954019). La procuration de Dubois Raphaël est éteinte. Signature collective à deux est conférée à Braimi Ardita, de Lancy, à Nyon, Gasmi Mélanie Claudia, de Genève, à Onex, et Mong Emilio Christiano, de France, à Nantua (France).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.