Informazioni su Taxi K42 GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Taxi K42 GmbH
- Taxi K42 GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Trasporto di persone e merci su strada». La sede si trova a Glattbrugg.
- La dirigenza dell’azienda Taxi K42 GmbH fondata il 29.03.2010 è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 13.09.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-115.556.407.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Fashiondistribution Baumann, US DEAL GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.03.2010
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Opfikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.047.183-9
IDI/IVA
CHE-115.556.407
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Taxibestell- und Vermittlungszentrale, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Personen und Warentransports, sowie der Telekommunikation, Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Intermarkt Lebensmittel GmbH
- BERGSPITZ GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Taxi K42 GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005289487, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Intermarkt Lebensmittel GmbH, in Zürich, CHE-115.556.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074484).
Statutenänderung:
02.09.2021.
Firma neu:
Taxi K42 GmbH.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Thurgauerstrasse 119, 8152 Glattpark (Opfikon).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Taxibestell- und Vermittlungszentrale, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Personen und Warentransports, sowie der Telekommunikation, Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babiuch, Marcin, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Todorovic, Stefan, von Kriens, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kara, Kalender, von Regensdorf, in Zofingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004609100, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BERGSPITZ GmbH, bisher in Bern, CHE-115.556.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746067).
Statutenänderung:
06.03.2019.
Firma neu:
Intermarkt Lebensmittel GmbH.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, den Import und Export sowie den Handel von Lebensmitteln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urbano Rojas Schenk, Rocío, von Trubschachen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Babiuch, Marcin, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Eugster, Guido August, genannt Gust, von Oberegg, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.