Indirizzo
c/o Einwohnergemeinde Kaiseraugst
Dorfstrasse 17
4303 Kaiseraugst
Informazioni su TaBeKa GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu TaBeKa GmbH
- TaBeKa GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Altri servizi sociali». La sede si trova a Kaiseraugst.
- La dirigenza dell’azienda TaBeKa GmbH è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 31.07.2014.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.06.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-181.239.775.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.07.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Kaiseraugst
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.038.598-0
IDI/IVA
CHE-181.239.775
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt als gemeinnützige (non-profit) Organisation die Angebote der schul-, und familienergänzenden Kinderbetreuung zu erbringen, zu koordinieren und zu steuern. Die Steuerung sichert eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote und hilft den Eltern einen geeigneten Betreuungsplatz zu finden. Das Angebot der schul- und familienergänzenden Kinderbetreuung steht Kindern verschiedener Altersstufen offen, unabhängig ihrer sozialer Herkunft, ihrer Familienkonstellation oder ihres kulturellen Hintergrundes. Es fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die soziale Integration.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MG Audit AG | Eiken | 28.06.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TaBeKa GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005496307, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TaBeKa GmbH, in Kaiseraugst, CHE-181.239.775, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460716).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Patricia Angela, von Buckten, in Liestal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005460716, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TaBeKa GmbH, in Kaiseraugst, CHE-181.239.775, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005009032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Rebeca, von Obermumpf, in Obermumpf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Patricia Angela, von Buckten, in Liestal, Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005009032, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TaBeKa GmbH, in Kaiseraugst, CHE-181.239.775, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4053177).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Daniel, von Baden, in Wettingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Weber, Rebeca, von Obermumpf, in Obermumpf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.