Informazioni su Symbiotics Asset Management SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Symbiotics Asset Management SA
- Symbiotics Asset Management SA è una Società anonima con sede a Genève. Symbiotics Asset Management SA appartiene al settore «Gestione fondi» ed è attualmente attiva.
- C'é 8 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 16.04.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Symbiotics Asset Management SA.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Symbiotics Asset Management SA: Symbiotics Association for Sustainable Development, Symbiotics Capacity Building SA, Symbiotics Group SA.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Alexandre Georges Prautzsch,
Jérôme Chevallerau,
Valérie Denouvilliez Dujardin,
Laurence Vogt Scholler,
Piercarlo Gera
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Corrales,
Alexandre Georges Prautzsch,
Jérôme Chevallerau,
Valérie Denouvilliez Dujardin,
Laurence Vogt Scholler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.2.263.004-0
IDI/IVA
CHE-112.160.680
CHE-270.227.863 IVA
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la fourniture de services dans les domaines de l'investissement social, émergent ou durable, incluant en particulier la gestion de placements collectifs de capitaux suisses et étrangers mais également la recherche et le conseil en investissement ainsi que la distribution de produits d'investissement. La Société doit avoir un impact positif important sur la société et l'environnement, dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 26.06.2012 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AUREFI SOCIETE FIDUCIAIRE SA | Genève | 01.04.2009 | 25.06.2012 | |
Auditam Fiduciaire Michaël Amsellem | Genève | 24.12.2004 | 31.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Symbiotics SA
- Symbiotics SA Information, Consulting & Services
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Symbiotics Asset Management SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006010662, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Symbiotics Asset Management SA, à Genève, CHE-112.160.680 (FOSC du 29.09.2023, p. 0/1005849291). Dominicé Roland n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Numero di pubblicazione: HR02-1005849291, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Symbiotics Asset Management SA, à Genève, CHE-112.160.680 (FOSC du 07.07.2023, p. 0/1005790569). Signature collective à deux a été conférée à Corrales Daniel, de Langnau im Emmental, à Chavannes-des-Bois, directeur général.
Numero di pubblicazione: HR02-1005790569, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Symbiotics Asset Management SA, à Genève, CHE-112.160.680 (FOSC du 04.04.2023, p. 0/1005717341). Les pouvoirs de Grimaud David sont radiés.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.