Succursale (1)
Informazioni su SwissCo Services AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SwissCo Services AG
- SwissCo Services AG ha sede a Sisseln AG, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di materie farmaceutiche».
- L’azienda è stata costituita nel 27.04.1964.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 01.04.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: SwissCo Services AG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Ammann,
Fridrik Thorsteinsson,
Stephan Good,
Angela Frehner,
Ulrike Ebner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.04.1964
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sisseln
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.005.796-6
IDI/IVA
CHE-102.627.179
Ramo economico
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung, Herstellung, Verpackung und Vertrieb von Gütern aller Art in der Schweiz, insbesondere von pharmazeutischen, diätetischen und medizinischen Produkten; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeder Art.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Basel | 23.12.2014 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 24.04.2013 | 22.12.2014 | |
PKF Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 30.09.2008 | 23.04.2013 | |
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG | Zürich | <2004 | 29.09.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sipharm Sisseln AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SwissCo Services AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005441117, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SwissCo Services AG, in Sisseln, CHE-102.627.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Schlangenbad-Georgenborn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Michael , von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thorsteinsson, Fridrik, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dombrowsky, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Stühlingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Good, Stephan, von Aesch (BL), in Münchenstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spagnuolo, Marcella Maria, italienische Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005254648, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SwissCo Services AG, in Sisseln, CHE-102.627.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004826321).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spagnuolo-Sansone, Marcella, von Freienbach, in Freienbach, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Angela, von Einsiedeln, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004826321, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SwissCo Services AG, in Sisseln, CHE-102.627.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Dr. Hans-Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thorsteinsson, Fridrik, von Arlesheim, in Arlesheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.