Informazioni su Swiss Ja GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Ja GmbH
- Swiss Ja GmbH ha sede a Zollikofen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Agenzie di viaggio e operatori turistici».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 31.03.2015.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 04.06.2018.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Swiss Ja GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.03.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zollikofen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.063.269-4
IDI/IVA
CHE-344.619.407
Ramo economico
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Unternehmen als auch in Bezug auf interkulturelle Fragen; Erbringung von Buchhaltungsdienstleistungen; Durchführung und Organisation von Kursen und Reisen; Handel mit und Verkauf von Konsumgütern, insbesondere Elektrogeräte; Durchführung von Presales- und Aftersales-Services, insbesondere Ingenieurleistungen in den Bereichen Informationstechnologie, Elektronik und Mechanik; Verwertung von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Swiss Ja Ltd liab. Co
- Swiss Ja Sàrl
- Swiss Ja Sagl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Ja GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4265987, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Ja GmbH, in Zollikofen, CHE-344.619.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Li, Jingle, von Zollikofen, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dai, Wenjuan Dr., von Zollikofen, in Zollikofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3295505, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Ja GmbH, in Zollikofen, CHE-344.619.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Li, Fuping, chinesischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Jingle, von Zollikofen, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2080211, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Ja GmbH (Swiss Ja Sàrl) (Swiss Ja Sagl) (Swiss Ja Ltd liab. Co), in Zollikofen, CHE-344.619.407, Bim Hasel 14, 3052 Zollikofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2015.
Zweck:
Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Unternehmen als auch in Bezug auf interkulturelle Fragen;
Erbringung von Buchhaltungsdienstleistungen;
Durchführung und Organisation von Kursen und Reisen;
Handel mit und Verkauf von Konsumgütern, insbesondere Elektrogeräte;
Durchführung von Presales- und Aftersales-Services, insbesondere Ingenieurleistungen in den Bereichen Informationstechnologie, Elektronik und Mechanik;
Verwertung von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Li, Jingle, von Zollikofen, in Zollikofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Li, Fuping, chinesischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.