Informazioni su Swiss Inter Services GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Inter Services GmbH
- Swiss Inter Services GmbH ha sede a Rüfenacht BE ed è attiva. Essa opera nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada».
- Swiss Inter Services GmbH è stata costituita nel 14.02.2017.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.10.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-431.547.756.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.02.2017
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Worb
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.069.584-8
IDI/IVA
CHE-431.547.756
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Personentransportdienstleistungen und Übersetzungsdiensten aller Art sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Inter Services GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005850738, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Inter Services GmbH, in Worb, CHE-431.547.756, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333615).
Weitere Adressen:
Gumpisbüelstrasse 66, 8600 Dübendorf.
Numero di pubblicazione: HR02-1005333615, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Inter Services GmbH, in Worb, CHE-431.547.756, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Safeya Yousef, Gabril, Staatsangehörige der Vereinigten Arabischen Emirate, in Abu Dhabi (AE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farag Alla, Mohammed, von Worb, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3354831, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Inter Services GmbH, in Worb, CHE-431.547.756, Biberweg 19, 3075 Rüfenacht BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Personentransportdienstleistungen und Übersetzungsdiensten aller Art sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 08.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Farag Alla, Mohammed, von Worb, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Safeya Yousef, Gabril, Staatsangehörige der Vereinigten Arabischen Emirate, in Abu Dhabi (AE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.