Informazioni su Swiss Green Spirits Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Green Spirits Sàrl
- Swiss Green Spirits Sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio di prodotti alimentari». La sede si trova a Biberen.
- Swiss Green Spirits Sàrl ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 28.06.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Swiss Green Spirits Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.08.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ferenbalm
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.571.096-2
IDI/IVA
CHE-332.554.706
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Distribution et commerce de marchandises de tout genre, en particulier de spiritueux et boissons de toutes sortes. Elle peut également participer ou organiser des événements en relation avec son activité. La société peut établir des succursales et filiales en Suisse et à l'étranger et prendre des participations dans d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi qu'effectuer toutes les opérations qui sont en relation directe ou indirecte avec son objet social. La société peut acquérir, hypothéquer, vendre et gérer des biens immeubles. Elle peut procéder à des financements pour son compte ou pour le compte de tiers ainsi qu'accorder des garanties et sûretés à ses filiales et aux tiers.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Swiss Green Spirits Ltd liab. Co
- Swiss Green Spirits GmbH
- Swiss Green Spirits Sagl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Green Spirits Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005780304, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Swiss Green Spirits Sàrl, à Broc, CHE-332.554.706 (FOSC du 06.10.2022, p. 0/1005577085). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg, par suite du transfert du siège à Ferenbalm.
Numero di pubblicazione: HR02-1005780042, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Green Spirits Sàrl, précédemment à Broc, CHE-332.554.706, société à responsabilité limitée (du 06.10.2022).
Modification des statuts:
15.05.2023.
Nouveau siège:
Ferenbalm.
Nouvelle adresse:
Bodengässli 2, 3206 Biberen.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Angéloz, Michael, de Corminboeuf, à Broc, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Triss, Nicolas Michel, de Prilly, à Biberen (Ferenbalm), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005577085, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Swiss Green Spirits Sàrl, à Granges-Paccot, CHE-332.554.706 (FOSC du 27.08.2019, p. 0/1004703308). Siège transféré à Broc.
Nouvelle adresse:
Rue Alexandre-Cailler 29, 1636 Broc. Statuts modifiés le 26.09.2022.
Personne inscrite modifiée:
Angéloz Michael, associé, gérant, signature individuelle, maintenant à Broc.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.