Informazioni su Swiss Arbium Solutions GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Arbium Solutions GmbH
- Swiss Arbium Solutions GmbH con sede a Schänis è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altre libere professioni». Swiss Arbium Solutions GmbH è attiva.
- Swiss Arbium Solutions GmbH è stata costituita nel 12.03.2020.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.05.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-231.143.808.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.03.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Schänis
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.088.450-5
IDI/IVA
CHE-231.143.808
Ramo economico
Altre libere professioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst-, Agrar- und Holzwirtschaft, Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie die Produktion von Waren in vorgenannten Bereichen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Planung, das Management, die Vermittlung und die Durchführung von Projekten und Projektportfolios in vorgenannten Bereichen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Arbium Solutions GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005745208, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swiss Arbium Solutions GmbH, in Schänis, CHE-231.143.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küenzi, Martin Paul, von St. Gallen, in Bern, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Depnering, Tobias Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Seftigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Belgrad (RS)];
Depnering, Priska, von Rüschegg, in Seftigen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004854385, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swiss Arbium Solutions GmbH, in Schänis, CHE-231.143.808, Oberdorf 11, 8718 Schänis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst-, Agrar- und Holzwirtschaft, Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie die Produktion von Waren in vorgenannten Bereichen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Planung, das Management, die Vermittlung und die Durchführung von Projekten und Projektportfolios in vorgenannten Bereichen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.02.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Depnering, Tobias Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Belgrad (RS), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Küenzi, Martin Paul, von St. Gallen, in Bern, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.