Informazioni su Sur le Mont SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sur le Mont SA
- Sur le Mont SA ha sede a Coeuve, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- La dirigenza dell’azienda Sur le Mont SA è composta da una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 15.11.2010.
- L’IDI segnalata è CHE-109.551.979.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.05.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Coeuve
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.002.793-0
IDI/IVA
CHE-109.551.979
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'établissements publics liés à la restauration et à l'hôtellerie, développement d'activités touristiques et mise en valeur de produits régionaux.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Amandine Bau | Porrentruy | 15.11.2010 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Crelier Sàrl | Bure | 02.04.2004 | 29.08.2006 | |
Fiduciaire Didier Cuenin | Porrentruy | <2004 | 01.04.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sur le Mont SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5894572, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Sur le Mont SA, à Coeuve, CH-670.3.002.793-0, Société anonyme (FOSC no 115 du 18.06.2007, p. 9, publ. 3979994). Selon déclaration du 06.06.2009, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne et signature radiée:
Bau, Amandine, de Buix, à Porrentruy, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Bürki-Kueng, Gabrielle, de Bleiken bei Oberdiessbach et Basse-Allaine, à Coeuve, administratrice unique, avec signature individuelle [précédemment: Kueng, Gabrielle, de Buix, à Courtemaîche].
Numero di pubblicazione: 3979994, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Sur le Mont SA, à Coeuve, CH-670.3.002.793-0, Exploitation d'établissements publics liés à la restauration et à l'hôtellerie, etc. Société anonyme (FOSC no 167 du 30.08.2006, p. 8, publ. 3526426).
Personne et signature radiée:
Sautebin, Philippe, de Saicourt, à Porrentruy, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Bau, Amandine, de Buix, à Porrentruy, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3526426, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Sur le Mont SA, précédem. à Courtemaîche, CH-670.3.002.793-0, Exploitation d'établissements publics liés à la restauration et à l'hôtellerie, développement d'activités touristiques et mise en valeur de produits régionaux. Société anonyme (FOSC no 184 du 22.09.2004, p. 8, publ. 2460776).
Modification des statuts:
26.06.2006.
Nouveau siège:
Coeuve.
Nouvelle adresse:
Sur le Mont 150c, 2932 Coeuve.
Nouveau capital-actions:
CHF 220'000.-- [précédemment: CHF 150'000.--], entièrement libéré.
Nouvelles actions:
220 actions nominatives de CHF 1'000.-- [précédemment: 150 actions nominatives de CHF 1'000.--].
Personnes et signatures radiées:
Choulat, Denis, de Asuel, à Courtemaîche, président, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Crelier Sàrl, à Bure, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Kueng, Gabrielle, de Buix, à Courtemaîche, administratrice unique, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Sautebin, Philippe, de Saicourt, à Porrentruy, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.