Informazioni su STULZ AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu STULZ AG
- STULZ AG è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno». La sede si trova a Malters.
- L’azienda è stata costituita nel 30.03.2017.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 18.10.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone LU con l’IDI CHE-228.007.211.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.03.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Malters
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.803.604-6
IDI/IVA
CHE-228.007.211
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Schreinerei und Ausführung von Innenausbauten sowie Handel mit Produkten der Schreinereibranche; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Grundstücken; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stulz Schreinerei Innenausbau AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: STULZ AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005585331, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
STULZ AG, in Malters, CHE-228.007.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stulz-Bryner, Marianne, von Tafers, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stulz, Tobias, von Tafers, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stulz, Anja, von Tafers, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schuler, Florian, von Alpthal, in Wolhusen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stulz, Josef, von Tafers, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004848586, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stulz Schreinerei Innenausbau AG, in Malters, CHE-228.007.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443459).
Statutenänderung:
04.03.2020.
Firma neu:
STULZ AG. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numero di pubblicazione: 3443459, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stulz Schreinerei Innenausbau AG, in Malters, CHE-228.007.211, Luzernstrasse 16, 6102 Malters, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2017.
Zweck:
Betrieb einer Schreinerei und Ausführung von Innenausbauten sowie Handel mit Produkten der Schreinereibranche;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Grundstücken;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 29.03.2017 übernimmt die Gesellschaft von der Stulz Schreinerei Innenausbau AG (neu: Stulz Immobilien AG), in Malters (CHE-402.085.110), Teile der Aktiven deren Wert zusammen CHF 717'609.85 beträgt und Teile des Fremdkapitals im Wert von CHF 177'159.71, zum Gesamtpreis von CHF 540'450.14, wofür CHF 540'450.14 als Forderung gutgeschrieben wird.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stulz, Josef, von Tafers, in Malters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stulz-Bryner, Marianne, von Tafers, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.