Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Stryker SA
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.03.2002
Cancellazione dal registro delle imprese
14.10.2009
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Thalwil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.9.001.680-7
IDI/IVA
CHE-233.131.727
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit medizinischen Produkten und orthopädischen chirurgischen Instrumenten jeder Art auf der ganzen Welt; Koordination des Verkaufs (Marketing) und sämtlicher Aktivitäten bezüglich den in Verkehr gebrachten Produkten der Gruppe Stryker; Erschliessung neuer Märkte durch die Akquisition von neuen Kunden, Courtagen und Beteiligung an anderen Unternehmungen. Angaben zur Zweigniederlassung: Der Geschäftskreis der Zweigniederlassung Thalwil ist auf klinische und wissenschaftliche Tätigkeiten innerhalb des Gesellschaftszwecks gerichtet.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stryker SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5292138, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stryker SA, in Thalwil, CH-020.9.001.680-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 26, Publ. 5233142).
mit Hauptsitz in:
Montreux. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5233142, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stryker SA, in Thalwil, CH-020.9.001.680-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2007, S. 25, Publ. 4115184).
mit Hauptsitz in:
Montreux.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-550.0.054.924-4.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schertenleib, Fabrice, von Vechigen, in Romanel-sur-Morges, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyer, Patrick Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marlowe (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koopmans, Frederikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Montreux, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ould, Michele, britische Staatsangehörige, in Cully, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4115184, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stryker SA, in Thalwil, CH-020.9.001.680-7, Handel mit medizinischen Produkten, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 29, Publ. 3793176).
mit Hauptsitz in:
Montreux.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cornet, Pierre-Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Veytaux, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.