Informazioni su STOREN GERBER AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu STOREN GERBER AG
- STOREN GERBER AG ha sede a Affeltrangen, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 27.05.1986.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 21.12.2021.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TG è il seguente: CHE-103.746.591.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.05.1986
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Affeltrangen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.001.208-2
IDI/IVA
CHE-103.746.591
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel von Rolläden, Sonnenstoren, Fensterläden und Wintergarten-Beschattungen (Sonnen- und Wetterschutz). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FT.Treuhand Flück | Münchwilen (TG) | 06.05.2005 | 15.06.2009 | |
Girsberger & Rütsche Treuhand Tobel AG | Tobel-Tägerschen | <2004 | 05.05.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Storen Gerber AG, Tobel
- Heim + Haus, Gerber AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: STOREN GERBER AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005363170, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
STOREN GERBER AG, in Affeltrangen, CHE-103.746.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3430399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertolf, Ursula, von Basel, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Roland [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Langnau im Emmental, in Affeltrangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gerber, Roland, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gerber, Simon, von Langnau im Emmental, in Matzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3430399, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
STOREN GERBER AG, in Affeltrangen, CHE-103.746.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1460269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Hansruedi, von Langnau im Emmental, in Tobel (Tobel-Tägerschen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertolf, Ursula, von Basel, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1460269, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
STOREN GERBER AG, in Affeltrangen, CHE-103.746.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S. 24, Publ. 5070324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Heidi, von Langnau im Emmental, in Tobel (Tobel-Tägerschen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Thomas, von Langnau im Emmental, in Bronschhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Roland, von Langnau im Emmental, in Affeltrangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Gerber, Hansruedi, von Langnau im Emmental, in Tobel (Tobel-Tägerschen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Rutz, Yvette, von Basel, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.