Informazioni su STISS SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu STISS SA
- STISS SA da Sion opera nel ramo «Commercio al dettaglio di spedizioni e internet» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 02.02.2012.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 31.01.2024.
- L’azienda STISS SA è iscritta con l’IDI CHE-150.319.496.
- BEES Sàrl, Crystal Shore Alpha, CTLN Sàrl hanno lo stesso indirizzo come STISS SA.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christian Ernst Danz,
Christian Wittmann,
Roger Schöpfer,
Léo Kalbermatten,
Christophe Kalbermatten
i più recenti aventi diritto di firma
Christian Ernst Danz,
Christian Wittmann,
Joé Courtine,
Roger Schöpfer,
Léo Kalbermatten
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.02.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.014.080-0
IDI/IVA
CHE-150.319.496
Ramo economico
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf, den Verkauf und den Handel und/oder Customisierung (Anpassung) von jeglichen Uhrenteilerzeugnissen sowie fertigen Uhrenprodukten im In- und Ausland (siehe Statuten bezüglich kompletem Zweck).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- STISS AG
- STISS LTD
- WINWATCH TRADE AG
- WINWATCH TRADE LTD
- WINWATCH TRADE SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: STISS SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005949151, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
STISS SA, in Sion, CHE-150.319.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005326399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Onghia , Gianni, von Stalden (VS), in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Alex, von Stalden (VS), in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danz, Christian Ernst, von Grossaffoltern, in Luins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittman, Christian, von Sion, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005326399, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
WINWATCH TRADE LTD, in Sion, CHE-150.319.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005275036).
Statutenänderung:
19.10.2021. 29.10.2021.
Firma neu:
STISS SA.
Uebersetzungen der Firma neu:
(STISS LTD) (STISS AG).
Numero di pubblicazione: 6538450, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
WINWATCH TRADE LTD (WINWATCH TRADE SA) (WINWATCH TRADE AG), in Sion, CH-626.3.014.080-0, Rue de l'Envol 2, 1950 Sion, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf, den Verkauf und den Handel und/oder Customisierung (Anpassung) von jeglichen Uhrenteilerzeugnissen sowie fertigen Uhrenprodukten im In- und Ausland (siehe Statuten bezüglich kompletem Zweck).
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 31.01.2012 verzichtet die Gesellschaft auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kalbermatten, Léo, von Stalden VS, in Sion, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatten, Alex, von Stalden VS, in Sion, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
D'Onghia, Gianni, von Stalden VS, in Sion, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatten, Christophe, von Stalden VS, in Bonstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.