Informazioni su Stimo AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stimo AG
- Stimo AG ha sede a Malters ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 29.09.2011.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-107.372.408.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.11.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Malters
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.014.578-9
IDI/IVA
CHE-107.372.408
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften; Realisierung von Gesamtüberbauungen; Kauf und Verkauf oder Vermittlung von Dienstleistungen im Ingenieur- und Planungsbereich; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Patenten und Lizenzen; Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bucher Treuhand AG | Kriens | <2004 | 15.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stimo AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6354952, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stimo AG, in Kriens, CH-100.3.014.578-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 16, Publ. 5143116).
Statutenänderung:
22.09.2011.
Sitz neu:
Malters.
Domizil neu:
Hellbühlstrasse 11, 6102 Malters.
Numero di pubblicazione: 5143116, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stimo AG, in Kriens, CH-100.3.014.578-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.1998, S. 610).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften;
Realisierung von Gesamtüberbauungen;
Kauf und Verkauf oder Vermittlung von Dienstleistungen im Ingenieur- und Planungsbereich;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Patenten und Lizenzen;
Beteiligungen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung in den Statuten über die beabsichtigte Sachübernahme ist weggefallen.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigte, von Peter Stalder, von Schwarzenberg, in Malters, die Grundstücke Nrn. 50 und 51, beide GB Schwarzenberg, zu einem Höchstpreis von CHF 350'000.-- zu übernehmen.].
Vinkulierung neu:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher Treuhand AG, in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Peter, von Schwarzenberg, in Malters, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Stalder-Weibel, Ruth, von Malters und Schwarzenberg, in Malters, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stimo AG, in Malters, Liegenschaften, Gesamtüberbauungen (SHAB Nr.246 vom 22.12.1997, S.9184). Statutenänderung vom 10. Januar 1998. Der Sitz der Gesellschaft wurde nach Kriens verlegt.
Neue Adresse:
Rainacherstrasse 12, 6012 Obernau.
Neue Zweckumschreibung:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften;
Realisierung von Gesamtüberbauungen;
Kauf und Verkauf oder Vermittlung von Dienstleistungen im Ingenieur- und Planungsbereich;
Beteiligungen. Die Namenaktien sind vinkuliert. Weitere Änderungen betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.