Indirizzo
c/o Trion Office AG
Dufourstrasse 29
3005 Bern
Informazioni su Stiftung Titus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Titus
- Stiftung Titus ha sede a Bern, è attiva e opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Stiftung Titus è stata costituita nel 03.09.1992.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.06.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-110.393.167.
- dk&co GmbH, EMMA & PAUL GASTRO GMBH, Hypolino AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Jonathan Opprecht,
Adina DeKramer,
Naomi Opprecht,
Noëlle Luca Opprecht
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Dominique Klossner,
Jonathan Opprecht,
Noëlle Luca Opprecht
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.09.1992
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.570.064-0
IDI/IVA
CHE-110.393.167
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Förderung der Verkündung und Bewahrung des christlichen Glaubens im In- und Ausland durch Unterstützung oder eigenes Aktiv werden beispielsweise in Begegnungszentren (Gemeinde o. ä.), Ausbildungsstätten für Missionare und Prediger, Misionsprojekten, Rehabilitationsarbeit, Medienarbeit und Literaturverbreitung, Sozialarbeit und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Förderung von KMU-Betrieben. Die Stiftung kann zur Erfüllung ihres Zweckes Grundstücke und Liegenschaften erwerben. Die Stiftung übt keine gewinnbringende oder kaufmännische Tätigkeit aus.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Bern | 27.02.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
T & R Oberland AG | Lenk | 02.12.2011 | 26.02.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Titus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006066027, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Titus, in Bern, CHE-110.393.167, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277157).
Domizil neu:
c/o Trion Office AG, Dufourstrasse 29, 3005 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opprecht, Noëlle Luca, von Wohlen bei Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Moosseedorf].
Numero di pubblicazione: HR02-1005277157, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Titus, in Bern, CHE-110.393.167, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opprecht, Jürg, von Birwinken, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opprecht, Noëlle Luca, von Wohlen bei Bern, in Moosseedorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005035671, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 17'122 vom 17.11.2020 Stiftung Titus, in Bern, CHE-110.393.167, Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027709).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opprecht, Jonathan, von Birwinken, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Opptrecht, Jonathan].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.