Indirizzo
Weisbrod-Areal 5
8915 Hausen am Albis
Informazioni su Stiftung Tagesschule Birke
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Tagesschule Birke
- Stiftung Tagesschule Birke ha sede a Hausen am Albis, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle scuole primarie».
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Tagesschule Birke è composta da 7 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 24.09.1996.
- Il 13.07.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Stiftung Tagesschule Birke è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-110.401.298.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Melanie Romer,
Tamara Meier,
Stephan Ehrsam,
Prisca Wälter,
Anna Maria gen. Annemieke Geiger
i più recenti aventi diritto di firma
Melanie Romer,
Tamara Meier,
Stephan Ehrsam,
Prisca Wälter,
Anna Maria gen. Annemieke Geiger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.09.1996
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Hausen am Albis
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.452-5
IDI/IVA
CHE-110.401.298
Ramo economico
Esercizio delle scuole primarie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung einer Tagesschule für Kinder mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
inVersa GmbH | Zug | 01.02.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OSN Revisions GmbH | Bonstetten | 15.04.2008 | 31.01.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Tagesschule Birke
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005794317, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Tagesschule Birke, in Hausen am Albis, CHE-110.401.298, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005340943).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Tamara, von Glattfelden, in Affoltern am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romer, Melanie, von Urdorf, in Bonstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005340943, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Tagesschule Birke, in Hausen am Albis, CHE-110.401.298, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustig, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005026347, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Tagesschule Birke, in Hausen am Albis, CHE-110.401.298, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736532).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Hans Jörg, von Unterägeri, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hausen am Albis];
Lustig, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.