Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Missione Cattolica Italiana del Birseck
Weidenstrasse 8
4147 Aesch BL
Informazioni su Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.2001
Cancellazione dal registro delle imprese
08.01.2020
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.7.004.668-8
IDI/IVA
CHE-109.342.476
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gewährleistung der Sozialwerke 'Missione Cattolica Italiana del Birseck'. Die Stiftung führt die Begegnungsstätte 'Ritrovo' in Münchenstein und unterstützt insbesondere bedürftige Personen und Familien mit Kindern im Kreise der 'Missione Cattolica Italiana del Birseck'.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004798397, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation, in Aesch (BL), CHE-109.342.476, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3198365). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 05.11.2019 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3198365, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation, in Aesch (BL), CHE-109.342.476, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1232203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei-Restano, Erminia, italienische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied, Kassierin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin;
Blunschi-Schneider, Leo, von Basel und Reinach (BL), in Reinach (BL), Mitglied, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruess, Wilhelm, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1232203, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck, in Aesch BL, CHE-109.342.476, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 5, Publ. 5757812).
Name neu:
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.]. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 13.11.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eng-Bannwarth, Max I., von Stüsslingen, in Münchenstein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanoni-Pola, Dr. Adriano G.E., von Brusio, in Aesch BL, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei-Restano, Erminia, italienische Staatsangehörige, in Arlesheim, Mitglied und Kassierin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oechslin-De Marchi, Karl Heinrich, von Einsiedeln, in Dornach, Mitglied und Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blunschi-Schneider, Leo, von Reinach BL und Basel, in Reinach BL, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Rega, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Lausen, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Ruess, Wilhelm, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].