Informazioni su Stiftung Schlosshof
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Schlosshof
- Stiftung Schlosshof è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Alpnach Dorf.
- Stiftung Schlosshof è stata costituita nel 01.10.1999.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 09.05.2023.
- L’Organizzazione Stiftung Schlosshof è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-110.409.897.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: BoMaine AG, IMFELD ARCHITEKTUR / BAUÖKONOMIE AEC, Semi Private Jet II AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Regula Gerig-Bucher,
Kerstin Wallimann Reinhard,
lic. iur. Monika Brunner
i più recenti aventi diritto di firma
Regula Gerig-Bucher,
Kerstin Wallimann Reinhard,
lic. iur. Monika Brunner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.10.1999
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Alpnach
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.7.002.113-7
IDI/IVA
CHE-110.409.897
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erhaltung des Schlosshofes. Sie renoviert und unterhält den Schlosshof und sorgt für eine sinnvolle und zweckmässige Nutzung.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RohrerTreuhand AG | Sachseln | 04.09.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Urs Küchler Treuhand AG | Alpnach | 28.04.2010 | 03.09.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Schlosshof
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005741617, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Stiftung Schlosshof, in Alpnach, CHE-110.409.897, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005485078).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8, 6055 Alpnach Dorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer, Esther, von Eschenbach (SG) und Oberägeri, in Alpnach, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Dina, von Alpnach, in Alpnach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerig-Bucher, Regula, von Kerns und Spiringen, in Alpnach Dorf (Alpnach), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Monika, von Luzern und Inwil, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wallimann Reinhard, Kerstin, von Kerns und Alpnach, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005485078, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Stiftung Schlosshof, in Alpnach, CHE-110.409.897, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344355).
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), in Luzern.
Numero di pubblicazione: HR02-1005344355, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Stiftung Schlosshof, in Alpnach, CHE-110.409.897, Stiftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984227).
Domizil neu:
c/o Esther Oberholzer, Grunz 3, 6055 Alpnach Dorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter-Schönenberg, Edith, von Lungern und Altwis, in Alpnachstad (Alpnach), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Esther, von Eschenbach (SG) und Oberägeri, in Alpnach, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Dina, von Alpnach, in Alpnach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.