Informazioni su Stiftung Residenz Brigerberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Residenz Brigerberg
- Stiftung Residenz Brigerberg ha sede a Ried-Brig, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle case di riposo e per disabili».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 26.02.2019 e ha 6 persone nella dirigenza.
- Il 25.06.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Stiftung Residenz Brigerberg è iscritta nel cantone VS con l’IDI CHE-370.378.132.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Marco Decurtins,
Marc Wyssen,
Jürg Kämpfen,
Evelyne Crettaz,
Björn Wyss
i più recenti aventi diritto di firma
Marco Decurtins,
Marc Wyssen,
Jürg Kämpfen,
Evelyne Crettaz,
Björn Wyss
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.02.2019
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Ried-Brig
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.7.017.626-2
IDI/IVA
CHE-370.378.132
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt den Bau und Betrieb von betreuten Seniorenwohnungen in Ried-Brig. Sie kann sämtliche Massnahmen ergreifen, die zum Erreichen dieses Zweckes notwendig sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ALPINE REVISIONS AG | Brig-Glis | 01.03.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Residenz Brigerberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006066867, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Residenz Brigerberg, in Ried-Brig, CHE-370.378.132, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2022, Publ. 1005575294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhalter, Herbert, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decurtins, Marco, von Tujetsch, in Ried-Brig, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Wyssen, Marc, von Naters, in Termen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005575294, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Residenz Brigerberg, in Ried-Brig, CHE-370.378.132, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carlen, Claudine, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Imhof, Florian, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kämpfen, Jürg, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Decurtins, Marco, von Tujetsch, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005314864, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Residenz Brigerberg, in Ried-Brig, CHE-370.378.132, Stiftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005187825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsponer, Achim, von Ausserberg, in Termen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Walser, Katja Myriam, von Haldenstein, in Ernen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crettaz, Evelyne, von Guttet-Feschel, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Imhof, Florian, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.