Indirizzo
c/o Baryon AG
General-Guisan-Quai 36
8002 Zürich
Informazioni su Stiftung Professor Dr. Max Cloëtta
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Professor Dr. Max Cloëtta
- Stiftung Professor Dr. Max Cloëtta ha sede a Zürich, è attiva e opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza è composta di 11 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 12.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-101.693.995.
- Baryon AG, Beryllium AG, DOM Asset Management AG hanno lo stesso indirizzo come Stiftung Professor Dr. Max Cloëtta.
Dirigenza (11)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Prof. Dr. Sabine Werner,
lic. iur. Martin Josef Isidor Wipfli,
Dr. Fritjof Helmchen,
Peter Ochsner,
Prof. Dr. Daniela Dorothee Margarethe Finke
i più recenti aventi diritto di firma
Prof. Dr. Sabine Werner,
Anja-Britt Witte,
lic. iur. Martin Josef Isidor Wipfli,
Dr. Fritjof Helmchen,
Peter Ochsner
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.11.1973
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.904.155-5
IDI/IVA
CHE-101.693.995
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung und Förderung der medizinischen Forschung sowie der damit verbundenen naturwissenschaftlichen Hilfsdisziplinen in der Schweiz und im Ausland; Schaffung und jährliche Verleihung eines "Cloëtta-Preises" zur Auszeichnung schweizerischer und ausländischer Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um bestimmte Gebiete der medizinischen Forschung verdient gemacht haben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung | Chur | 07.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Cloëtta Professor Dr. Max
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Professor Dr. Max Cloëtta
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006127754, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Professor Dr. Max Cloëtta, in Zürich, CHE-101.693.995, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373606).
Weitere Adressen:
Leimbachstrasse 225, 8041 Zürich.
Numero di pubblicazione: HR02-1005373606, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Professor Dr. Max Cloëtta, in Zürich, CHE-101.693.995, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Prof. Dr. Adriano, von Capriasca, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005236666, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Professor Dr. Max Cloëtta, in Zürich, CHE-101.693.995, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626081).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Sabine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witte, Anja-Britt, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.