Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Tösstalstrasse 96
8496 Steg im Tösstal
Informazioni su Stiftung Prof. Klaus Zeeb
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.04.2009
Cancellazione dal registro delle imprese
25.02.2014
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Fischenthal
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.001.593-7
IDI/IVA
CHE-114.829.465
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt Zur-Verfügung-Stellung von Mitteln für die Erforschung und Unterstützung von diversen Forschungsprojekten im Bereich der angewandten Ethologie. Des Weiteren verwaltet und nutzt die Stiftung insbesondere den Nachlass von Prof. Klaus Zeeb durch Verbreitung und Weiterentwicklung seiner wissenschaftlichen Forschungsarbeiten im Nutztierbereich. Die Stiftung kann auch Schulung in diesem Bereich unterstützen und finanzieren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 28.04.2009 | 06.01.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Prof. Klaus Zeeb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1364441, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Prof. Klaus Zeeb, in Fischenthal, CHE-114.829.465, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796660). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 14.03.2013 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6796660, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Prof. Klaus Zeeb, in Fischenthal, CH-020.7.001.593-7, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2011, S. 24, Publ. 6030404).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11.07.2011]. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Numero di pubblicazione: 6030404, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Prof. Klaus Zeeb, in Fischenthal, CH-020.7.001.593-7, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 25, Publ. 5983098). Mit Verfügung des Amtes für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich vom 28.01.2011 wurden Gebhard Frick, Andreas Kurtz, Martina Neuschwander-Kurtz und Dr. Klaus Zeeb als Mitglieder des Stiftungsrates suspendiert. Die Unterschriften sind erloschen. Dr. Marco Lanter wurde als interimistisches Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift eingesetzt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Gebhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurtz, Andreas, von Basel, in Fischenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeeb, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuschwander-Kurtz, Martina, von Küsnacht ZH, in Fischenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanter, Dr. Marco, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.