Indirizzo
c/o KAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG
Falknerstrasse 35
4001 Basel
Informazioni su Stiftung pro Aetas
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung pro Aetas
- Stiftung pro Aetas con sede a Basel è una Fondazione nel ramo «Altri servizi sociali». Stiftung pro Aetas è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung pro Aetas fondata il 10.12.2018 è composta da 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 01.02.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Stiftung pro Aetas è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-463.994.131.
- Cäcilienstiftung der Basler Liedertafel, Ernst und Irma Leuthardt-Gronostay-Stiftung, Felix und Béatrice Krauer-Mayer-Stiftung sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Rolf Wunderlin,
Charlotte Monika Diem-Schülin,
Ursus Franziskus Kaufmann
i più recenti aventi diritto di firma
Rolf Wunderlin,
Charlotte Monika Diem-Schülin,
Ursus Franziskus Kaufmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.12.2018
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.7.003.265-2
IDI/IVA
CHE-463.994.131
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt auf gemeinnütziger Basis die individuelle Unterstützung bedürftiger Personen in der deutschen Schweiz (vorwiegend in den Regionen Luzern und Basel), welche finanziell nicht in der Lage sind, ihre Pflege zuhause in ihrer Mietwohnung zu tragen, insbesondere um ihnen ein selbstbestimmtes Leben bzw. ein selbständiges Wohnen zu ermöglichen. Als Destinatäre ausgeschlossen sind Angehörige und Familiengenossen des Stiftungsrates sowie Personen, welche der Stiftung Grundstücke schenken. Die Stiftung kann in diesem Bereich auch Organisationen und Institutionen unterstützen. Die Stiftung kann zur Zweckerreichung Mobilien und Immobilien erwerben, zur Verfügung stellen, mieten und vermieten sowie veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HB&P Wirtschaftsprüfung AG | Basel | 13.12.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung pro Aetas
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005394364, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung pro Aetas, in Basel, CHE-463.994.131, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Georg Otto, von Herisau, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Rolf, von Zeiningen, in Zeiningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diem-Schülin, Charlotte Monika, genannt Monique, von Herisau, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004895754, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung pro Aetas, in Basel, CHE-463.994.131, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004579354).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Ursus Franziskus, genannt Urs, von Mumpf, in Wallbach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diem, Georg Otto, von Herisau, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004579354, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung pro Aetas, in Basel, CHE-463.994.131, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519993).
Aufsichtsbehörde neu:
Eidg. Departement des Innern, in Bern.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.