Indirizzo
c/o Franziska Jaccottet-Bättig
Marktplatz 9A
3250 Lyss
Informazioni su Stiftung PaGra
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung PaGra
- Stiftung PaGra a Lyss è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Stiftung PaGra è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung PaGra è composta da 6 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 11.11.2019.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 15.02.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-288.523.516.
- Allo stesso indirizzo come Stiftung PaGra sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: MAKDE (Medical Association of Kazakh Doctors in Europe), terminal42 gmbh.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Franz Josef Pareth-Graf,
Hermann Moser,
Chloé Bettex,
Franziska Bachofner,
Markus Antonio Jöhl
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.11.2019
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Lyss
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.7.079.381-9
IDI/IVA
CHE-288.523.516
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Leistung von Unterstützungsbeiträgen zur Qualitätsförderung und Qualitätssicherung von künstlerisch gestalteten Reliefwerken an den Bachmauern des Lyssbachs in Lyss zwischen der Kirchenfeldstrasse und der Fabrikstrasse (Steingalerie "reLYef"). Die Qualität soll insbesondere durch nachfolgende Massnahmen gefördert werden: Schaffung regulatorischer und organisatorischer Vorkehrungen für die Ausschreibung und Selektion qualifizierter Werke; die Selektion soll unter den Kriterien der tragenden Themen der Galerie stattfinden; Gestalterische Massnahmen am und im Bachraum zur attraktiven Präsentation der Werke; Öffentlichkeitsarbeit zur breiten Bekanntmachung ausgeführter Werke; Werbende und verbindende Anlässe zu Sponsoren, der Künstlerschaft und ihrer Organisationen. Die Qualität soll insbesondere durch nachfolgende Massnahmen gesichert werden: Unterhalt der heutigen und künftigen Reliefs und Instandstellung von allfällig beschädigten Werken; Erstellung und Unterhalt der Besucher-Standplätze gegenüber den einzelnen Reliefs an den Bachufern. Ausdrücklich nicht vom Stiftungszweck mitumfasst ist die Finanzierung von neuen Werken. Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn. Das Kapital und allfällige Gewinne der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehenden Zweck gewidmet.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KMS Treuhand & Revisions AG | Aarberg | 15.02.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG | Thun | 01.04.2022 | 14.02.2023 | |
STEINHAUSER Treuhand und Steuerberatung | Lyss | 14.11.2019 | 31.03.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung PaGra
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005678721, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung PaGra, in Lyss, CHE-288.523.516, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMS Treuhand & Revisions AG (CHE-106.542.814), in Aarberg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005440589, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung PaGra, in Lyss, CHE-288.523.516, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STEINHAUSER Treuhand und Steuerberatung (CHE-112.515.292), in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Thun, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004800978, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung PaGra, in Lyss, CHE-288.523.516, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2019, Publ. 1004759116).
Aufsichtsbehörde neu:
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.