Indirizzo
Thurtalstrasse 15
8478 Thalheim an der Thur
Informazioni su Stiftung ORBETAN
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung ORBETAN
- Stiftung ORBETAN da Thalheim an der Thur opera nel ramo «Altri servizi sociali» ed è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 10.05.2011.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 14.02.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-346.223.380.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Daniel Markus Scheitlin,
Liselotte Vogt-Baltensberger,
Dr. Hans Martin Oberholzer
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Markus Scheitlin,
Liselotte Vogt-Baltensberger,
Dr. Hans Martin Oberholzer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.05.2011
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Thalheim an der Thur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.001.745-7
IDI/IVA
CHE-346.223.380
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von Personen, welche kranke und pflegebedürftige Angehörige pflegen. Insbesondere bietet die Stiftung in Ergänzung zu Spitexorganisationen professionelle Beratung und Unterstützung für pflegende Angehörige, sowie Nachtwachen und alle weiteren damit zusammenhängenden Dienstleistungen an. Der Stiftungsrat kann die Erweiterung des Tätigkeitsfeldes im Bereich der Pflege und des Gesundheitswesen beschliessen. Ein allfälliger Erlös ist für den Stiftungszweck zu verwenden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Consultive Revisions AG | Winterthur | 22.07.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Audita Treuhand & Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 13.05.2011 | 21.07.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung ORBETAN
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005677461, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung ORBETAN, in Thalheim an der Thur, CHE-346.223.380, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263316).
Weitere Adressen:
Stationsstrasse 1, 8545 Rickenbach Sulz.
Numero di pubblicazione: HR02-1005263316, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung ORBETAN, in Thalheim an der Thur, CHE-346.223.380, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonarburg, Christian, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004851764, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung ORBETAN, in Thalheim an der Thur, CHE-346.223.380, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, S.0, Publ. 2968149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheitlin, Daniel, von St. Gallen, in Bassersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonarburg, Christian, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.