Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o LCP Libera AG
Stockerstrasse 34
8002 Zürich
Informazioni su Stiftung OBH, Personalvorsorgestiftung der Oerlikon-Bührle Holding AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.04.1976
Cancellazione dal registro delle imprese
07.09.2011
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.904.386-8
IDI/IVA
CHE-109.728.887
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verbesserung und Erweiterung der Vorsorge für die Mitarbeiter der Firma "Oerlikon-Bührle Holding AG", in Zürich, und der ihr nahestehenden Unternehmungen mit Sitz und Produktionsstätte in der Schweiz im Alter, bei Unfall, Krankheit, Invalidität, Arbeitslosigkeit oder unverschuldeter Notlage, ferner für die Hinterlassenen dieser Mitarbeiter bei deren Tode.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 25.01.2008 | 06.09.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung OBH, Personalvorsorgestiftung der Oerlikon-Bührle-Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung OBH, Personalvorsorgestiftung der Oerlikon-Bührle Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6324610, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung OBH, Personalvorsorgestiftung der Oerlikon-Bührle Holding AG, in Zürich, CH-020.7.904.386-8, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2008, S. 22, Publ. 4307792). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.04.2011 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4307792, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung OBH, Personalvorsorgestiftung der Oerlikon-Bührle Holding AG, in Zürich, CH-020.7.904.386-8, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2007, S. 22, Publ. 3911722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherbel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmalberger, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3911722, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung OBH, Personalvorsorgestiftung der Oerlikon-Bührle Holding AG, in Zürich, CH-020.7.904.386-8, Stiftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2006, S. 21, Publ. 3205124).
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich [Eintrag von Amtes wegen auf Grund Änderung der gesetzlichen Grundlage].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hackl, Josef, von Mosnang, in Buchs ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamprecht, Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherbel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niggli, Dr. Wolfgang R., von Zürich und Aarau, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.