Informazioni su Stiftung Lebensmut
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Lebensmut
- Stiftung Lebensmut da Schaffhausen opera nel ramo «Altri servizi sociali» ed è attiva.
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 14.06.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio SH con l’IDI CHE-114.642.010.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Asian Markt GmbH, compucollege Boris Litmanowitsch, GETRAG Americas GmbH.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Maria Papathanasiadi,
Marcel Zürcher Nicca,
Andreas Liberato,
Ioanna Babanikolou
i più recenti aventi diritto di firma
Maria Papathanasiadi,
Marcel Zürcher Nicca,
Andreas Liberato,
Ioanna Babanikolou
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.12.2008
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Schaffhausen
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.7.016.343-5
IDI/IVA
CHE-114.642.010
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Finanzielle Förderung von Kultur- und sozialen Projekten im Wirtschaftsraum Schaffhausen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mäder + Baumgartner Treuhand AG | Neuhausen am Rheinfall | 29.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Lebensmut
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006057369, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Stiftung Lebensmut, in Schaffhausen, CHE-114.642.010, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516504).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papathanasiadi, Maria, griechische Staatsangehörige, in Vrilissia (Athen) (GR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005516504, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Stiftung Lebensmut, in Schaffhausen, CHE-114.642.010, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3273211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Erwin, von Thayngen, in Büsingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher Nicca, Marcel, von Trub, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3273211, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Stiftung Lebensmut, in Schaffhausen, CHE-114.642.010, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, Publ. 3215981).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stamm, Erwin, von Thayngen, in Büsingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Klosters (Klosters-Serneus), Präsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien];
Zürcher Nicca, Marcel, von Trub, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.