Informazioni su Stiftung Kunsthalle Bern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Kunsthalle Bern
- Stiftung Kunsthalle Bern ha sede a Bern ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Stiftung Kunsthalle Bern ha 8 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 11.12.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Stiftung Kunsthalle Bern.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Kabelo Malatsie,
Patrick Michael Jordi,
Bernhard Bischoff,
Caterina Ornella Eggli,
Nicole Carmen Herzog
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Michael Jordi,
Bernhard Bischoff,
Caterina Ornella Eggli,
Nicole Carmen Herzog,
Sabine Hahnloser Tschopp
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.06.1989
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.016.907-5
IDI/IVA
CHE-110.344.565
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt den Ankauf von in der Kunsthalle ausserhalb der Weihnachtsausstellung ausgestellten Kunstwerken, um sie primär dem Kunstmuseum Bern als Leihgabe für öffentliche Ausstellungen zur Verfügung zu stellen. Sollte die Erfüllung dieses Zweckes nicht mehr gewährleistet sein, können die Werke auf eine andere öffentliche Institution in Bern übertragen werden. Im Interesse einer hohen Qualität der Sammlung können auch andere Werke von Künstlern, deren Arbeiten in der Kunsthalle ausgestellt worden sind, erworben, anderseits Werke aus dem Sammlungsbestand der Stiftung verkauft oder ausgetauscht werden. Ausnahmsweise kann die Stiftung Beiträge an Ausstellungen in der Kunsthalle leisten oder sich auf andere Weise unterstützen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
apo treuhand ag | Ittigen | 11.12.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Karlen Treuhand AG | Ittigen | 09.04.2010 | 10.12.2023 | |
TRECONTA AG | Münsingen | 29.06.2007 | 08.04.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Kunsthalle Bern und Museum für Kunst der Gegenwart Bern
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Kunsthalle Bern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005906045, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Kunsthalle Bern, in Bern, CHE-110.344.565, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlen Treuhand AG (CHE-107.866.716), in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
apo treuhand ag (CHE-114.063.102), in Ittigen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005550256, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Kunsthalle Bern, in Bern, CHE-110.344.565, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2022, Publ. 1005372079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knoll, Valerie, von Frutigen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malatsie, Kabelo, südafrikanische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005372079, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Kunsthalle Bern, in Bern, CHE-110.344.565, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289657).
Urkundenänderung:
18.11.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.