Indirizzo
c/o Apolloni AG
Gerberngasse 26
3011 Bern
Informazioni su Stiftung Konzertverein Bern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Konzertverein Bern
- Stiftung Konzertverein Bern opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva. La sede è a Bern.
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Konzertverein Bern fondata il 20.05.1961 è composta da 5 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 17.09.2024.
- L’Organizzazione Stiftung Konzertverein Bern è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.948.822.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Christian Abend,
Anne Denise Weibel-Dinichert,
Arthur Apolloni,
Silvia Gränicher-Hippenmeyer
i più recenti aventi diritto di firma
Christian Abend,
Anne Denise Weibel-Dinichert,
Arthur Apolloni,
Silvia Gränicher-Hippenmeyer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.05.1961
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.016.252-9
IDI/IVA
CHE-109.948.822
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt in erster Linie die Förderung der kulturellen und statutarischen Bestrebungen des Konzertvereins Bern und im Besonderen die Stützung seines Finanzhaushaltes. Die Stiftung kann im Weiteren gesanglich kulturelle Bestrebungen von Chören oder Gesangsanlässen unterstützen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
IKA - Treuhand AG | Bern | 06.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftungsfonds des Konzertvereins Bern
- Stifungs-Fonds des Berner Männerchors
- Stiftungs-Fonds des Berner Männerchors
- Stiftungsfonds des Berner Männerchors
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Konzertverein Bern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006131140, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Konzertverein Bern, in Bern, CHE-109.948.822, Stiftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2024, Publ. 1005928874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Markus, von Hofstetten bei Brienz, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abend, Christian, von Winterthur, in Boll (Vechigen), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005928874, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Konzertverein Bern, in Bern, CHE-109.948.822, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005799976).
Aufsichtsbehörde neu:
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA).
Numero di pubblicazione: HR02-1005799976, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Konzertverein Bern, in Bern, CHE-109.948.822, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803691).
Domizil neu:
c/o Apolloni AG, Gerberngasse 26, 3011 Bern.
Weitere Adressen:
c/o Anna-Denise Weibel, Kappelenring 8, 3032 Hinterkappelen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Peter, von Ligerz und Twann-Tüscherz, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apolloni, Arthur, von Ochlenberg, in Münchenbuchsee, Mitglied und Kassier des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Weibel-Dinichert, Anne Denise, von Meikirch, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gränicher-Hippenmeyer, Silvia, von Aarau, in Liebefeld (Köniz), Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.