Indirizzo
c/o Monika Piani-Meier
Mariazellhöhe 12
6210 Sursee
Informazioni su Stiftung Kapelle Spital und Pflegeheim Seeblick Sursee
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Kapelle Spital und Pflegeheim Seeblick Sursee
- Stiftung Kapelle Spital und Pflegeheim Seeblick Sursee è una Fondazione con sede a Sursee. Stiftung Kapelle Spital und Pflegeheim Seeblick Sursee appartiene al settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 7 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 04.09.2006.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 31.05.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-113.086.520.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Paul Rutz,
Leo Elmiger,
Monika Piani-Meier,
Walter Mächler,
Edith Ineichen
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.09.2006
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Sursee
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.786.778-1
IDI/IVA
CHE-113.086.520
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellung und Unterhalt einer Kapelle für das Spital und das regionale Pflegeheim Seeblick, in Sursee; Erwerb, Veräusserung, Belastung von und Beteiligung an Grundeigentum; Erwerb und Veräusserung von Mobiliar.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Sursee | 08.04.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trevim AG | Sursee | 08.09.2006 | 07.04.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Kapelle Spital und Pflegeheim Seeblick Sursee
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006044866, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Kapelle Spital und Pflegeheim Seeblick Sursee, in Sursee, CHE-113.086.520, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005416772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Roger, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005416772, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Kapelle Spital und Pflegeheim Seeblick Sursee, in Sursee, CHE-113.086.520, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026495).
Domizil neu:
c/o Monika Piani-Meier, Mariazellhöhe 12, 6210 Sursee.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Walter, von Sursee und Beromünster, in Knutwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: in Sursee].
Numero di pubblicazione: HR02-1005026495, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Kapelle Spital und Pflegeheim Seeblick Sursee, in Sursee, CHE-113.086.520, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rölli, Walter, von Hergiswil bei Willisau, in Sursee, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Walter, von Sursee und Beromünster, in Sursee, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier];
Rutz, Paul, von Wildhaus-Alt St. Johann und Sursee, in Sursee, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.