Indirizzo
c/o Prof. Dr. med. Holger Moch, Unispital Zürich, Inst. f. Kl. Pathologie
Schmelzbergstrasse 12
8091 Zürich
Informazioni su Stiftung Julius Müller zur Unterstützung der Krebsforschung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Julius Müller zur Unterstützung der Krebsforschung
- Stiftung Julius Müller zur Unterstützung der Krebsforschung con sede a Zürich è una Fondazione nel ramo «Servizi sport». Stiftung Julius Müller zur Unterstützung der Krebsforschung è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 10.10.1964.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.07.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Stiftung Julius Müller zur Unterstützung der Krebsforschung è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-101.880.095.
- 3 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Ernst Hadorn-Stiftung, Neuropath-Stiftung, Stiftung für Staublungen-Forschung.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Prof. Dr. Maria Francisca van den Broek,
Prof. Dr. med. Markus Gabriel Manz,
Prof. Dr. Holger Moch
i più recenti aventi diritto di firma
Prof. Dr. Maria Francisca van den Broek,
Prof. Dr. med. Markus Gabriel Manz,
Prof. Dr. Holger Moch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.10.1964
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.902.805-9
IDI/IVA
CHE-101.880.095
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung und Unterstützung der Forschung auf dem Gebiete der Krebsbekämpfung, usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 26.11.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Müller Julius zur Unterstützung der Krebsforschung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Julius Müller zur Unterstützung der Krebsforschung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005238020, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Julius Müller zur Unterstützung der Krebsforschung, in Zürich, CHE-101.880.095, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005102909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Prof. Dr. Daniel, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005102909, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Julius Müller zur Unterstützung der Krebsforschung, in Zürich, CHE-101.880.095, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004989779).
Urkundenänderung:
30.11.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1004989779, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Julius Müller zur Unterstützung der Krebsforschung, in Zürich, CHE-101.880.095, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, S.0, Publ. 3043269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschy, Dr. phil. nat. Jean-Marc, von Adliswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van den Broek, Maria Francisca, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.