Indirizzo
c/o Rudolf Brunner
Schlimbergstrasse 37
8802 Kilchberg ZH
Informazioni su Stiftung Jodlerdoppelquartett-Turnverein Kilchberg ZH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Jodlerdoppelquartett-Turnverein Kilchberg ZH
- Stiftung Jodlerdoppelquartett-Turnverein Kilchberg ZH ha sede a Kilchberg ZH, è attiva e opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 25.08.2000.
- Il 28.06.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Stiftung Jodlerdoppelquartett-Turnverein Kilchberg ZH.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Christine Herzer,
Wilhelm Vanoni,
Urs Meier,
Hans Nötzli,
Rudolf Brunner
i più recenti aventi diritto di firma
Christine Herzer,
Wilhelm Vanoni,
Urs Meier,
Hans Nötzli,
Rudolf Brunner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.08.2000
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Kilchberg (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.786-5
IDI/IVA
CHE-110.412.899
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung der Pflege der Kameradschaft und des Gefühls der Zusammengehörigkeit unter den Aktivmitgliedern des "JDQ-TV Kilchberg", so z.B. durch periodische Veranstaltungen von ausgewählten Jodlergruppen, Solo-, Duett- und Terzettsänger/Innen aus den entsprechenden Unterverbänden des Eidgen. Jodlerverbandes.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
DMT D. Meyer Treuhand GmbH | Kilchberg (ZH) | 05.04.2013 | 27.06.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Jodlerdoppelquartett-Turnverein Kilchberg ZH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006069621, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Jodlerdoppelquartett-Turnverein Kilchberg ZH, in Kilchberg (ZH), CHE-110.412.899, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788210). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 02.05.2024 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CH-020.4.001.179-4), in Thalwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005788210, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Jodlerdoppelquartett-Turnverein Kilchberg ZH, in Kilchberg (ZH), CHE-110.412.899, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927558).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630). [Eintrag auf Grund des geänderten Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 07.02.2022.]
Numero di pubblicazione: HR02-1004927558, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Jodlerdoppelquartett-Turnverein Kilchberg ZH, in Kilchberg (ZH), CHE-110.412.899, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, S.0, Publ. 1766829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzer, Dr. Peter, von Kilchberg ZH und Wuppenau, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzer, Christine, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.