Informazioni su Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg
- Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg con sede a Kandersteg è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg è composta da 12 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 12.12.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Jérémy Pierre Louis Apert,
Pia Melin Graasboll,
Stefan Kesselring,
André Burri,
Kathrin Claudia Hofstetter
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Kesselring,
Hansjürg James Zurbrügg,
Beat Daniel Wenger,
Andreas Stefan Thomet,
Thijs Stoffer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.11.1993
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Kandersteg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.7.002.908-1
IDI/IVA
CHE-108.874.641
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bewirtschaftung der Grundstücke und damit die Erhaltung und Entwicklung des Internationalen Pfadfinderzentrums in Kandersteg als Begegnungszentrum von Jugendlichen aus aller Welt, vornehmlich von Pfadfinderinnen und Pfadfindern von Verbänden, die durch die beiden Weltorganisationen anerkannt sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
unico thun ag | Thun | 23.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg, International Scout Centre Foundation Kandersteg
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005907400, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg, in Kandersteg, CHE-108.874.641, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Eliane, von Grindelwald, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gerth, Matthias Andreas, von Schänis, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apert, Jérémy Pierre Louis, französischer Staatsangehöriger, in Etterbeek (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005438529, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg, in Kandersteg, CHE-108.874.641, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deman, Jo, belgischer Staatsangehöriger, in Kessel-Lo (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graasboll, Pia Melin, dänische Staatsangehörige, in Hillerod (DK), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005022127, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg, in Kandersteg, CHE-108.874.641, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Dominik, von Romoos und Wolhusen, in Opfikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buschor, Christoph, von Altstätten, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kesselring, Stefan, von Bussnang, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Zurbrügg, Hansjürg James, von Frutigen, in Schwerzenbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Baumann, Eliane, von Grindelwald, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Stoffer, Thijs, niederländischer Staatsangehöriger, in Kandersteg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Thomet, Andreas, von Wohlen bei Bern, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Burri, André, von Schwarzenberg, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerth, Matthias Andreas, von Schänis, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofstetter, Kathrin Claudia, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.