Informazioni su Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss
- Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss da Lyss opera nel ramo «Esercizio delle scuole primarie» ed è attiva.
- C'é 10 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 19.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-109.635.613.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Armin Joseph Schmidt,
Manuela Kleeb,
Ralph Bernd Nowak,
Ladina Sybille Manser,
Ursula Schwab-Maurer
i più recenti aventi diritto di firma
Armin Joseph Schmidt,
Manuela Kleeb,
Ralph Bernd Nowak,
Irene Edith Weber,
Matthias Maurer Krebs
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.10.1995
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Lyss
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.7.005.775-1
IDI/IVA
CHE-109.635.613
Ramo economico
Esercizio delle scuole primarie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Einrichtung und den Betrieb einer Schule für geistig und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche. Die Stiftung kann weitere Institutionen für geistig und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche errichten, betreiben oder sich an solchen beteiligen. Die Stiftung ist ausschliesslich gemeinnützig tätig und ist politisch und konfessionell neutral. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung im Kanton Bern tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revitas AG | Lyss | 16.05.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
R + H Treuhand AG Lyss | Lyss | 16.12.2008 | 15.05.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006060838, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss, in Lyss, CHE-109.635.613, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877376).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Armin Joseph, von Ernen, in Jegenstorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005877376, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss, in Lyss, CHE-109.635.613, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Kathrin, von Oberentfelden, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Christian, von Röthenbach im Emmental, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Daum, Rolf Christian, von Täuffelen, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleeb, Manuela, von Eriswil, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nowak, Ralph, von Münchenbuchsee, in Münchenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Renato, von Oberbipp, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwab-Maurer, Ursula, von Kallnach, in Walperswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maurer Krebs, Matthias, von Walperswil, in Trimstein (Münsingen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Irene Edith, von Oberlunkhofen, in Dotzigen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005611726, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss, in Lyss, CHE-109.635.613, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005408922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trick Hochstrasser, Diana Beatrice, von Hägglingen und Basel, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Ladina Sybille, von Bern, in Nidau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.