Indirizzo
c/o conidea GmbH
Waldheimstrasse 22
3604 Thun
Informazioni su Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin
- Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin ha sede a Thun, è attiva e opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- C'é 12 persone nella dirigenza.
- Il 03.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-113.830.827.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Adriano Salvisberg,
Prof. Dr. Bernhard Peter Jost,
Claudio Fadri Dora,
Andreas Raabe,
Eduardo Alfredo Stadelmann
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Jasmin Vonlanthen,
Adriano Salvisberg,
Prof. Dr. Bernhard Peter Jost,
Claudio Fadri Dora,
Andreas Raabe
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.09.2007
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.7.040.200-4
IDI/IVA
CHE-113.830.827
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung fördert die Qualität in der Implantationsmedizin, unter anderem durch den Aufbau eines nationalen Implantatregisters.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Bern | 01.10.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung für Qualität in der Orthopädie
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006073919, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin, in Thun, CHE-113.830.827, Stiftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mischler, Andreas, von Schwarzenburg, in Thun, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonlanthen, Jasmin, von Heitenried, in Bern, Geschäftsführerin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005747172, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin, in Thun, CHE-113.830.827, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005359942).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Adriano, von Mühleberg, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005359942, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin, in Thun, CHE-113.830.827, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961279).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nold Rebetez, Verena, von Chur, Felsberg und Les Genevez (JU), in Hausen AG, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Bernhard Peter, von Langnau im Emmental, in Zuzwil SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Christoph Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen b. Wollerau (Freienbach)];
Stadelmann, Eduardo Alfredo, von Basel, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.