Informazioni su Stiftung Eckstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Eckstein
- Stiftung Eckstein ha sede a Adetswil, è attiva e opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 06.12.1989.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.10.2019. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-109.627.921.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.12.1989
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bäretswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.904.173-1
IDI/IVA
CHE-109.627.921
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verwendung von Spenden gemäss der von Jesus Christus gelebten Nächstenliebe, um Menschen aus ihrer materiellen und seelischen Not zu helfen, Kinder-, Jugend- und Altersarbeit sowie deren Betreuung und sinnvollen Freizeitgestaltung zu unterstützen und zu fördern, Menschen zu helfen, die Opfer von Katastrophen und sozialen Missständen sind, gemeinnützige Institutionen und soziale Werke auf christlicher Grundlage zu unterstützen; kann von sich aus tätig werden oder sich an Aktionen beteiligen oder solche unterstützen, die durch andere Organisationen mit ähnlichen, gemeinnützigen Zielsetzungen durchgeführt werden.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Eckstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004747910, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Eckstein, in Bäretswil, CHE-109.627.921, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2013, S.0, Publ. 1117805).
Domizil neu:
Im Sunneberg 3, 8345 Adetswil.
Numero di pubblicazione: 1117805, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Eckstein, in Bäretswil, CH-020.7.904.173-1, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7105742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osswald, Kurt, von Bäretswil, in Bäretswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Hans Jörg, von Bäretswil, in Bäretswil, Vizepräsident des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7105742, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Eckstein, in Bäretswil, CH-020.7.904.173-1, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 32, Publ. 5019462). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.