Informazioni su Stiftung Christliche Ostmission COM
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Christliche Ostmission COM
- Stiftung Christliche Ostmission COM da Worb opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- C'é 7 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 19.01.2024.
- L’Organizzazione Stiftung Christliche Ostmission COM è iscritta con l’IDI CHE-250.567.161.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Thomas Fritz Haller,
Stefan Johannes Zweifel,
Liselotte Hadorn-Zaugg,
Matthias Joachim Schüürmann
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Fritz Haller,
Stefan Johannes Zweifel,
Beat Sannwald,
Gallus Tannheimer,
Liselotte Hadorn-Zaugg
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.04.2012
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Worb
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.7.053.567-5
IDI/IVA
CHE-250.567.161
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung verfolgt ausschliesslich karitative und gemeinnützige Zwecke im Bereich Katastrophenhilfe, Nothilfe und Aufbauhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe). Diese Zwecke werden erreicht durch materielle und medizinische Hilfe an Bedürftige. Die Stiftung ist ein international tätiges Hilfswerk. Das Schwergewicht ihrer Tätigkeit liegt gegenwärtig in Osteuropa, den Staaten der ehemaligen GUS, sowie Zentral- und Südostasien. Die Stiftung kann sich bei anderen Organisationen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Organisationen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Die Stiftung kann Liegenschaften und Boden erwerben, besitzen, mieten, pachten, veräussern sowie im Baurecht übernehmen. Die Stiftung ist den christlichen Grundwerten, wie sie in der Bibel vorgezeichnet sind, verpflichtet.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 11.04.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation Mission Chrétienne pour les pays de l'Est MCE
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Christliche Ostmission COM
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005938691, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Christliche Ostmission COM, in Worb, CHE-250.567.161, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005423034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurni, Thomas, von Gurbrü, in Leutwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Thomas Fritz, von Beinwil am See, in Langenthal, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005423034, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Christliche Ostmission COM, in Worb, CHE-250.567.161, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühlmann, Mario, von Appenzell, in Orpund, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Stefan Johannes, von Glarus Süd, in Worben, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004999453, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Christliche Ostmission COM, in Worb, CHE-250.567.161, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Stefan Johannes, von Glarus Süd, in Worben, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sannwald, Beat, von Zürich, in Rubigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.