Indirizzo
c/o Walter J. Weber
Luzeinerstrasse 53
7242 Luzein
Informazioni su Stiftung Burg Castels in Putz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Burg Castels in Putz
- Stiftung Burg Castels in Putz ha sede a Luzein ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 08.09.2010.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 14.02.2018. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione Stiftung Burg Castels in Putz è iscritta con l’IDI CHE-115.970.244.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.09.2010
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Luzein
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.7.000.932-2
IDI/IVA
CHE-115.970.244
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die vollständige Sanierung des Gemäuers der Burgruine Castels in Putz nach fachlichen Kriterien und fördert die Erstellung eines Parkplatzes sowie die Schaffung einfacher infrastruktureller Einrichtungen wie Wasser und Strom im Burghof. Sie fördert und unterstützt die Überführung des Eigentums an Mauerwerk, Innenhof, Burghügel, Parkplatz sowie Installationen im Burghof an die Gemeinde Luzein.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
michel dünser & partner ag | Schiers | 14.09.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Burg Castels in Putz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4056103, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stiftung Burg Castels in Putz, in Luzein, CHE-115.970.244, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001757).
Domizil neu:
c/o Walter J. Weber, Luzeinerstrasse 53, 7242 Luzein [behördliche Umadressierung].
Numero di pubblicazione: 3001757, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stiftung Burg Castels in Putz, in Luzein, CHE-115.970.244, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2122663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Dr. Florian, von Seewis im Prättigau, in Klosters-Serneus, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flütsch-Gloor, Jann, von Luzein, in Luzein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2122663, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stiftung Burg Castels in Putz, in Luzein, CHE-115.970.244, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1770191).
Domizil neu:
c/o Walter J. Weber, Grosshus 68, 7242 Luzein.
Organisation neu:
[Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöny, Peter Ueli, von Schiers und Grüsch, in Putz (Luzein), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wey, Stefan, von Lupfig, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.