Indirizzo
c/o Annemarie Pulver
Am Stutz 237
3078 Richigen
Informazioni su Stiftung Alterssiedlung Worb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Alterssiedlung Worb
- Stiftung Alterssiedlung Worb opera nel settore «Esercizio delle case di riposo e per disabili» ed è attualmente attiva. La sede è a Richigen.
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Alterssiedlung Worb è composta da 10 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 06.12.1969.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 22.04.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-110.493.811.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Ruth Keller-Mosimann,
Karin Waber-Stadler,
Daniela Wirth,
Annemarie Abend,
Erika Neuhaus
i più recenti aventi diritto di firma
Ruth Keller-Mosimann,
Annemarie Abend,
Guy Lanfranconi,
Annemarie Pulver,
Veronika Frieda Iseli
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.12.1969
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Worb
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.009.299-7
IDI/IVA
CHE-110.493.811
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Erstellung von Alterssiedlungen und die Vermietung von Alterswohnungen an Personen im Sinne der einschlägigen kantonalen Gesetze und Verordnungen. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Daniel Kühni, dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling | Worb | 23.11.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Maccaferri Treuhand | Worb | 09.07.2009 | 22.11.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Alterssiedlung Worb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005156036, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterssiedlung Worb, in Worb, CHE-110.493.811, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005085671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kölliker, Lenka, von Kestenholz, in Vielbringen b. Worb (Worb), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller-Mosimann, Ruth, von Grosshöchstetten, in Ried b. Worb (Worb), Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waber-Stadler, Karin, von Buchholterberg, in Worb, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005085671, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterssiedlung Worb, in Worb, CHE-110.493.811, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Doris, von Rubigen, in Worb, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abend, Annemarie, von Wallisellen, in Boll (Vechigen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüfenacht BE (Worb)];
Iseli, Veronika, von Hasle bei Burgdorf, in Enggistein (Worb), Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Simon, von Münsingen, in Enggistein (Worb), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Tägertschi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004605202, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterssiedlung Worb, in Worb, CHE-110.493.811, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser-Schmitter, Martha, von Langnau im Emmental, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühn, Christa, von Schaffhausen, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abend, Annemarie, von Wallisellen, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Daniela, von Eriswil, in Ried b. Worb (Worb), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.