Informazioni su Stiftung Aarvital
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Aarvital
- Stiftung Aarvital ha sede a Aarberg ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza».
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Aarvital è composta da 19 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 15.07.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-106.339.377.
Dirigenza (19)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Peter Bonsack,
Renate Bürgi,
Fabian Weber,
Peter Mathys,
Katja Spielmann
i più recenti aventi diritto di firma
Tania Schneiter,
Dominique Stefan Lehmann,
Sonja Spring Cochet,
Alain Herzig,
Patrik Schenk
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.01.1972
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Aarberg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.7.003.758-6
IDI/IVA
CHE-106.339.377
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Schaffung von Wohnraum und dessen Vermietung an betagte und pflegebedürftige Personen mit Wohnsitz in Aarberg oder Umgebung sowie das Erbringen von Dienstleistungen, die damit in Zusammenhang stehen. Dazu kann die Stiftung entsprechende Gebäude selber erstellen, erwerben, halten oder mieten. Die Stiftung kann sich zur Erreichung dieses Zweckes an privaten oder öffentlichen Gesellschaften oder Körperschaften beteiligen, sofern sie an diesen die kapital- und stimmenmässige Mehrheit und damit die Kontroll- und Lenkungsfunktion hat. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung in der Region Aarberg tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revitas AG | Lyss | 05.10.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Tschanz Treuhand AG | Lyss | 09.03.2009 | 04.10.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Altersheim Aarberg
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Aarvital
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006084027, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Aarvital, in Aarberg, CHE-106.339.377, Stiftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2024, Publ. 1006021112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bula, Anita, von Galmiz, in Kallnach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonsack, Peter, von Basel, in Kallnach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1006021112, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Aarvital, in Aarberg, CHE-106.339.377, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruggli, Samuel, von Hauptwil-Gottshaus, in Aarberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Renate, von Aarberg, in Aarberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005971430, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Aarvital, in Aarberg, CHE-106.339.377, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005799974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Urs, von Köniz, in Walperswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattner, Albrecht, von Bargen (BE), in Bargen BE, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Peter, von Walperswil, in Walperswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Fabian, von Bargen (BE), in Bargen BE, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.