Indirizzo
c/o Christian Zuberbühler
Steinerstrasse 34
3006 Bern
Informazioni su Stempel Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stempel Holding AG
- Stempel Holding AG opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Bern.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 02.12.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Stempel Holding AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.08.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.057.915-8
IDI/IVA
CHE-181.584.410
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Wolfisberg Treuhand | Bern | 15.08.2013 | 15.07.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Christian Sommer AG
- Priconda AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stempel Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005347332, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Christian Sommer AG, in Bern, CHE-181.584.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, S.0, Publ. 1616681).
Statutenänderung:
23.11.2021.
Firma neu:
Stempel Holding AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuberbühler, Christian Markus, von St. Gallen und Urnäsch, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1616681, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Christian Sommer AG, in Bern, CHE-181.584.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1245943). Gemäss Erklärung vom 09.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfisberg Treuhand (CH-035.1.018.106-2), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1245943, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Priconda AG, in Bern, CHE-181.584.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2013, Publ. 1029003).
Statutenänderung:
10.12.2013.
Firma neu:
Christian Sommer AG.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.