Succursale (1)
Informazioni su Steiner Immobilien Management AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Steiner Immobilien Management AG
- Steiner Immobilien Management AG con sede a Zürich è attiva. Steiner Immobilien Management AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 23.02.1959.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 07.02.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Steiner Immobilien Management AG.
- Allo stesso indirizzo come Steiner Immobilien Management AG sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Hans und Hanspeter Steiner, Inhaber Hanspeter Steiner, Immobilien - Aktiengesellschaft Oerlikon, terra noa GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.02.1959
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.926.076-6
IDI/IVA
CHE-107.832.048
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Veräussern, Vermitteln, Entwickeln, Überbauen, Verwalten, Bewirtschaften, Vermieten und Verpachten von Liegenschaften, Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Beratungen; Projektieren und Ausführen von Neu- und Umbauten aller Art. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Strässle Treuhand AG | Zürich | 09.08.2013 | 26.12.2018 | |
Rau Consulting und Wirtschaftsprüfung | Kloten | 20.06.2005 | 08.08.2013 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 19.06.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Terra-Conta AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Steiner Immobilien Management AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005954587, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Steiner Immobilien Management AG, in Zürich, CHE-107.832.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602093).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marco, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Rieden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Steiner, Andrea Sarah, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005602093, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Steiner Immobilien Management AG, in Zürich, CHE-107.832.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Christoph Mathias, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marco, von Zürich und Rieden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005549193, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Steiner Immobilien Management AG, in Zürich, CHE-107.832.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans-Peter, von Zürich und Rieden, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marco, von Zürich und Rieden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.