Informazioni su Stefan Zweifel AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stefan Zweifel AG
- Stefan Zweifel AG opera nel settore «Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti» ed è attualmente attiva. La sede è a Buchs SG.
- L’azienda è stata costituita nel 13.04.1981.
- Il 03.08.2018 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SG con l’IDI CHE-107.296.782.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.04.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Buchs (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.020.365-1
IDI/IVA
CHE-107.296.782
Ramo economico
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Sachtransporten, insbesondere Kehrichtabfuhr in den Gemeinden der Bezirke Werdenberg und Obertoggenburg sowie Handel mit Kehrichtcontainern oder ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und andere Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern oder verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TEAG Advisors AG | Grabs | 21.01.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HRG GERBER + Partner Treuhand AG | Grabs | <2004 | 20.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Zweifel Stefan AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Zweifel AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4396237, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stefan Zweifel AG, in Buchs SG, CHE-107.296.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Robert, von Glarus und Grabs, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zweifel, Hanspeter, von Glarus und Grabs, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Rico, von Glarus, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zweifel, Melanie, von Grabs, in La Sarraz, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Zweifel, Sheila, von Grabs, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
TEAG Advisors AG (CHE-102.568.660), in Grabs, Revisionsstelle [bisher: TEAG Advisors AG (CH-320.3.013.927-9)].
Numero di pubblicazione: 3762653, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stefan Zweifel AG, in Buchs SG, CHE-107.296.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, S. 16, Publ. 5557770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel-Baumann, Marina, von Glarus und Grabs, in Buchs SG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Rico, von Glarus, in Buchs SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zweifel, Melanie, von Grabs, in La Sarraz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zweifel, Sheila, von Grabs, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5557770, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stefan Zweifel AG, in Buchs SG, CH-320.3.020.365-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S. 16, Publ. 4836864).
Domizil neu:
Güterstrasse 18, 9470 Buchs.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.