Informazioni su Stefan Schnüriger Elektroanlagen GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stefan Schnüriger Elektroanlagen GmbH
- Stefan Schnüriger Elektroanlagen GmbH con sede a Sattel è attiva. Stefan Schnüriger Elektroanlagen GmbH è attiva nel ramo «Altra attività edilizia».
- L’azienda è stata costituita nel 07.03.1988 e ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 03.01.2013. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-106.258.431.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.03.1988
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sattel
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.006.379-4
IDI/IVA
CHE-106.258.431
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Elektroinstallationsfirma; kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schnüriger Stefan Elektroanlagen GmbH
- Schnüriger Stefan
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Schnüriger Elektroanlagen GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6999912, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stefan Schnüriger Elektroanlagen GmbH, in Sattel, CH-130.0.006.379-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2009, S. 16, Publ. 5056176).
Domizil neu:
Gewerbestrasse 5, 6417 Sattel.
Numero di pubblicazione: 5056176, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stefan Schnüriger Elektroanlagen GmbH in Sattel, CH-130.0.006.379-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 17.02.1993, S. 801).
Statutenänderung:
15.05.2009.
Domizil neu:
Erlistrasse 5, 6417 Stattel. Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.5.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnüriger-Nussbaumer, Maria, von Sattel, in Sattel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnüriger-Nussbaumer, Stefan, von Sattel, in Sattel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 49'000.--].
Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stefan Schnüriger Elektroanlagen GmbH, in Sattel . Gemäss öffentlicher Urkunde und Statuten vom 26. Januar 1993 besteht unter dieser Firma eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie bezweckt den Betrieb einer Elektroinstallationsfirma;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Das Stammkapital beträgt Fr.50000 und ist eingeteilt in eine Stammeinlage von Fr.49000 und eine Stammeinlage von Fr.1000 und ist voll liberiert durch Sacheinlagen gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.1.1993, wobei die Aktiven von Fr.392606.25 und die Passiven von Fr.100365.95 betragen der bisherigen Einzelfirma "Stefan Schnüriger", in Sattel. Vom Übernahmepreis von Fr.292240.30 wurden Fr.50000 angerechnet. Gesellschafter sind Stefan Schnüriger-Nussbaumer, von und in Sattel mit einer Stammeinlage von Fr.49000 und Maria Schnüriger-Nussbaumer, von und in Sattel, mit einer Stammeinlage von Fr.1000. Publikationsorgan ist das SHAB. Einziger Geschäftsführer mit Einzelunterschrift ist Stefan Schnüriger, von und in Sattel.
Domizil:
Erlistrasse, 6417 Sattel.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.